Mag. Johannes Rauch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXV. GP), ÖVP
29.10.2013-08.11.2017
Kurzbiografie
Geb.: 03.08.1971, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Unternehmensberater der PEMA-Gruppe
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Tiroler Landtag 1.7.2008-5/2011
- Stadtparteiobmann der ÖVP Kufstein seit 21.10.2010
- Mitglied des Bezirksparteivorstandes der ÖVP Kufstein seit 10/2013
- Mitglied des Landesparteivorstandes der ÖVP Tirol seit 1.10.2007
- Mitglied des Bundesparteivorstandes der ÖVP seit 1.5.2011
Beruflicher Werdegang
- Unternehmensberater , PEMA Gruppe seit 1.1.2014
- Generalsekretär der ÖVP, Österreichische Volkspartei 1.5.2011-31.12.2013
Bildungsweg
- Diplomstudium der Politikwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Mag. phil.)
- Bundesgymnasium Kufstein 1981-1989
- Volksschule Kufstein 1977-1981
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.05.2017