Christoph Längle, BA
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ohne Fraktion
14.06.2019-05.11.2019 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
15.10.2014-13.06.2019 - Ordner des Bundesrates
01.01.2016-30.06.2019
Kurzbiografie
Geb.: 20.10.1979, Hohenems (Vorarlberg)
Berufliche Tätigkeit: Mitglied des Bundesrates
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Götzis seit 30.9.2019
- Mitglied des Gemeindevorstandes der Marktgemeinde Götzis 2015-30.9.2019
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Götzis 2010-30.9.2019
Beruflicher Werdegang
- Berufssoldat, Bundesministerium für Landesverteidigung 1998-2010
- Hilfsmaurer, Lebenshilfe Vorarlberg 1997
Bildungsweg
- Bachelorstudium der Geschichte an der Universität Innsbruck (BA 2018) 2015-10.10.2018
- Berufsreifeprüfung, Volkshochschule Götzis/HLW Rankweil 2008-2010
- Stabsunteroffizierslehrgang, Heeresunteroffiziersakademie Enns 2006
- Heeresversorgungsschule, Wirtschaftsdienst Wien 2003
- Unteroffizierslehrgang, Heeresunteroffiziersakademie Enns 1999
- Präsenzdienst 1998
- Handelsschule Feldkirch 1994-1997
- Hauptschule Götzis 1990-1994
- Volksschule Götzis 1986-1990
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 10.10.2019