Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (aktiv)
(bis 10.6.2019: Mag. Dr. Ewa Dziedzic)
Biografie
Portraitvideo
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXVII. GP), GRÜNE
23.10.2019- - Mitglied des Bundesrates, ohne Fraktion
28.03.2018-22.10.2019 - Mitglied des Bundesrates, GRÜNE
24.11.2015-27.03.2018
Kurzbiografie
Geb.: 16.06.1980, Proszowice (Polen)
Berufliche Tätigkeit: Politologin, Abgeordnete zum Nationalrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Bezirksvertretung (Bezirksrätin) von Wien 20., Brigittenau 2010-2015
- Frauensprecherin der Grünen Frauen Wien, Frauenorganisation (FO) der Grünen - Grüne Alternative Wien 2014-2016
- Sprecherin der Grünen Frauen Österreich Österreich 2018-2020
- Vorstand Frauenring Österreich 2010-2020
- Vorstand One Billion Rising Österreich 2013-2018
Beruflicher Werdegang
- Pressesprecherin Vienna Pride 2010-2015
- Fachreferentin Grüner Parlamentsklub 2008-2015
- Lektorin Universität Wien 2004-2007
- Freie Journalistin 2004-2007
Bildungsweg
- Doktoratsstudium der Philosophie/Politikwissenschaft an der Universität Wien (Dr.phil.)
- Diplomstudium Publizistik/Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Wien (Mag.phil.)
- Oberstufenrealgymnasium Wien
- Gymnasium
- Hauptschule
- Volksschule
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Dr. Ewa Ernst-Dziedzic