Attems (-Gilleis seit 1890), Anton Graf
Biografie
geb. 06.05.1834 Schloss Hausampacher, Gemeinde Pivola (heute Gemeinde Hoče-Slivnica), Bezirk Marburg/Maribor, Steiermark
gest. 09.12.1891 Wien
röm.-kath.
Vater: Hermann Graf A. († 1874), Gutsbesitzer
verh. 1858 Maria Gräfin Hardegg, 3 Söhne, 2 Töchter
Offizier, 1852 Unter-, 1854 Oberleutnant, 1855 außer Dienst; (bis 1874 Mit-) Besitzer der Herrschaften Therasburg (Bezirk Horn) und Schrattenthal (Bezirk Oberhollabrunn, heute Hollabrunn, Niederösterr.; Verkauf 1869) und Besitzer der Herrschaft Trencséntölgyes/Dubodiel (Komitat Trencsén, Ungarn, heute Slowakei)
1875-1880 Vizepräsident der k.k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien
1870-1880 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Vater von Max Eugen Graf Attems-Gilleis; Schwiegervater von Karol Graf Lanckoroński-Brzezie; Schwager von Dominik und Rudolf Graf Hardegg, Karl Wilhelm Graf Haugwitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1871, 1873-1879
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Niederösterreich, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Niederösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des Zentrums [Verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: 125 Jahre Landwirtschaftsgesellschaft; Niederösterr. Landtag 1861-1921