Baechlé, Josef von (1897) Dr. iur.
Biografie
geb. 21.05.1868 Wien
gest. 11.05.1933 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef v. (1897) B. († 1901), Maschinenindustrieller
ledig
bis 1887 Staatsgymnasium in Wien-Landstraße; Studium Rechtswissenschaft Universitäten Wien (1887-1889, 1898-1899) und Graz (Steiermark); 1900 Dr. iur. Wien
Schriftsteller und Hausbesitzer in Wien
1903-1919 Präsident des Österr. Schulmuseums in Wien; 1906-1915 Vizepräsident des Katholischen Schulvereins für Österreich
1902-1918 niederösterr. Landtag; 1906-1918 Gemeinderat von Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 2, Stadt Wien I. Bezirk (Innere Stadt) Stubenviertel
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 2, Stadt Wien I. Bezirk (Innere Stadt) Stubenviertel
Klubmitgliedschaft: Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: Wien-Lexikon; DBA; Freund 1907; Freund 1911; Wiener Gemeinderat; Niederösterr. Landtag 1861-1921; Sandgruber, Traumzeit; Reichspost (Wien) v. 13.5.1933; Nationale, UA Wien