Bauchinger, Matthäus (Mathias)
Biografie
geb. 03.09.1851 Perschling, Gemeinde Frankenburg (heute Frankenburg am Hausruck), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
gest. 09.04.1934 Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Paul B. († 1910), Zimmermann
ledig
1857-1863 Volksschule in Frankenburg; 1863-1869 Staatsgymnasium in Linz (Oberösterr.); 1870-1875 theologische Lehranstalt der Redemptoristen in Mautern (Bezirk Leoben, Steiermark); 1874 Priesterweihe; 1884 staatl. Lehrbefähigungsprüfung für scholastische Philosophie
1869 Eintritt in die Kongregation der Redemptoristen, 1869-1870 Noviziat in Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterr.); 1876 im Redemptoristenkollegium, 1877-1879 auch Katechet an der Volks- und Bürgerschule in Eggenburg (Bezirk Horn, Niederösterr.); 1879 im Kollegium Maria am Gestade in Wien; 1880 Lektor für Philosophie, 1887 auch für Dogmatik an der theologischen Lehranstalt in Mautern; 1890-1894 wieder im Kollegium in Eggenburg, davon 1890-1893 Rektor; 1894 Austritt aus dem Orden (aber Beibehaltung des Ordensnamens Matthäus); 1895 Pfarrer in Pöchlarn; 1932 in Ruhe
führender landwirtschaftlicher Genossenschaftsfunktionär in Niederösterreich; 1896-1906 Obmann-Stellvertreter des Bauernvereins des Viertels ober dem Wienerwald; seit der Gründung 1906 Mitglied des Ausschusses des Niederösterr. Bauernbunds; 1895-1934 Obmann-Stellvertreter der Raiffeisenkasse Pöchlarn; 1898-1934 Obmann der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Pöchlarn; 1898-1903 Mitglied des Ausschusses, 1903-1907 und 1927-1931 Obmann-Stellvertreter, 1907-1927 Obmann der Niederösterr. landwirtschaftlichen Genossenschafts-Zentralkasse; 1899-1934 Mitglied des Ausschusses, 1923-1928 Obmann-Stellvertreter des Verbands ländlicher Genossenschaften in Niederösterr.; 1909-1919 Generalanwalt-Stellvertreter des Allgemeinen Verbands landwirtschaftlicher Genossenschaften in Österreich; 1923-1931 Generalanwalt des Allgemeinen Verbands für das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Österreich
1896-1918 niederösterr. Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 48, Landgemeinden Gaming, Scheibbs, Lilienfeld, Gutenstein
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 48, Landgemeinden Gaming etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Christlichsoziale Vereinigung; 1911 Christlichsoziale Vereinigung deutscher Abgeordneter
Lit.: Freund 1907; Freund 1911; Rabl, Bauchinger; Lebensaft/Mentschl; Sterbematriken Pöchlarn, DA St. Pölten