Bažant, Johann Ritter (1886) von Hegemark (1909) Dr. iur.
Biografie
geb. 13.06.1831 Prag, Böhmen
gest. 27.02.1911 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Johann B. († 1849), Kameralbeamter; unehel. Kind, bei Heirat der Eltern Juli 1832 legitimiert
verh. (I.) 1861 Maria Ludovika (Marie) Kruml († 1865), 1 T († jung), 1 S; (II.) 1870 Louise Hein, 5 Söhne, 2 Töchter
Gymnasium in Prag; 1847-1853 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1861 Dr. iur. Prag
1861 Sekretär des mährischen Landesausschusses in Brünn; 1868 Bezirkshauptmann in Prossnitz/Prostějov (Mähren); 1871 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Brünn; 1876 Ministerialrat im Handelsministerium, 1887 tit. Sektionschef; 1891 in Ruhe
1899-1902 Vizepräsident des Industriellen Klubs in Wien
1872-1878 mährischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1876, 1895-1897
V. Legislaturperiode 04.11.1873-17.03.1876 (Meldung über Rücktritt wegen Ernennung zum Ministerialrat)
Mähren, Städte 3 Mährisch Trübau, Zwittau, Brüsau, Boskowitz, Gewitsch, Konitz, Müglitz, Loschitz, Littau, Aussee
VIII. Legislaturperiode 05.07.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod von Josef Neuwirth)
Mähren, Handels- und Gewerbekammer Brünn
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub der Linken; 1895 Vereinigte deutsche Linke
Lit.: BLBL; Hahn 1873; Heller I; Malíř, Biografický slovník; 60 Jahre Industrieller Klub; Katalog der Hörer der Rechte, UA Prag