Beess, Georg Freiherr von
Biografie
geb. 07.02.1824 Hnojnik/Hnojník/Gnojnik, Bezirk Teschen/Těšín/Cieszyn, Schlesien
gest. 14.03.1905 Hnojnik/Hnojník/Gnojnik, Bezirk Teschen/Těšín/Cieszyn, Schlesien
röm-kath.
Vater: Georg Frh. v. Beess († 1836), Herrschaftsbesitzer
verh. 1847 Stefanie v. Wachtler, 5 Söhne (1 † jung, 1 † 1891), 3 Töchter (1 † jung, 1 † 1901)
seit 1833 Gymnasium in Teschen; 1840-1844 Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
Besitzer der Herrschaft Roy/Ráj (heute Stadt Karviná, Bezirk Freistadt/Fryštát/Frysztat, Schlesien; Verkauf 1899), des Guts Hnojnik und weiterer Güter in Schlesien und Mähren
1865-1893 schlesischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1897
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Schlesien, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Schlesien, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Schlesien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Schlesien, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Schlesien, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Schlesien, Großgrundbesitz
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Schlesien, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 19.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub des Zentrums; 1879 Klub der Liberalen (14.1.-4.2.1880, 7.2.-3.3.1881 Obmann-Stellvertreter); 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke [Verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; Kürschner; Biografický slovník Slezska; Silesia (Teschen) v. 15.3.1905; Taufmatriken Hnojník, ZA Opava; Hauptmatrikel, UA Wien