Berger, Johann Nepomuk Dr. iur.
Biografie
geb. 16.09.1816 Prossnitz/Prostějov, Mähren
gest. 09.12.1870 Wien
röm.-kath.
Vater: Johann Nepomuk B. († 1820), Weinhändler
verh. 1847 Franziska Barwitsch († 1858), 2 Söhne
1828-1832 Gymnasium, 1832-1834 Philosophische Jahrgänge in Olmütz (Mähren); 1834-1841 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1841 Dr. iur. Wien
1841 Advokaturskonzipient in Wien; 1845 Assistent am Lehrstuhl für Kriminalrecht des Theresianums in Wien; 1849 Advokat in Wien; belletristischer und juristischer Schriftsteller (Pseudonym Sternau); 30.12.1867-15.1.1870 Minister ohne Portefeuille (Sprechminister)
24.5.1848-23.4.1849 Frankfurter Nationalversammlung (Mähren, Olmütz-Mährisch Schönberg); 1861-1870 niederösterr. Landtag; 1861-1867 Gemeinderat von Wien
Sonstiges: Vater von Wilhelm und Alfred Frh. v. Berger (1853-1912), 1910-1912 Direktor des Burgtheaters
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1863-1870
I. Legislaturperiode 17.06.1863-20.09.1865 (Nachwahl nach Tod von Franz Frh. v. Pillersdorff)
Niederösterreich, Stadt Wien
II. Legislaturperiode 03.06.1867-16.01.1870 (Rücktritt aus Gesundheitsgründen, am Tag zuvor Rücktritt als Minister)
Niederösterreich, Stadt Wien
Klubmitgliedschaft: Juli 1863 Klub der Linken; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken (bis 30.12.1867 Obmann)
Lit.: ÖBL; BLBL; Wurzbach; ADB; NDB; Wien-Lexikon; Best/Weege; Biogr. Lex. der demokratischen und liberalen Bewegungen; Berger, Im Vaterhaus