Bertagnolli, Casimiro
Biografie
geb. 04.03.1808 Fondo, Bezirk Cles, Tirol
gest. 26.11.1883 Trient, Tirol
röm.-kath.
Vater: Giacomo B.
ledig
Priesterseminar in Trient; 1835 Priesterweihe
1836 Kooperator in Arco (Bezirk Riva), 1842 Pfarrer und Dechant in Cavalese (Tirol); 1865 Domherr in Trient
1870-1873, 1875-1883 Tiroler Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1871, 1873
III. Legislaturperiode 26.09.1870-10.08.1871
Tirol, Landgemeinden Trient, Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, Pergine, Cavalese, Fassa, Primör, Borgo, Strigno, Levico, Cles, Malè, Fondo, Mezzolombardo, Rovereto, Nogaredo, Mori, Riva, Ala, Arco, Tione, Condino, Stenico
IV. Legislaturperiode 04.03.1873-14.03.1873 (Nachwahl nach Rücktritt von Emanuele Graf Thun-Hohenstein; Rücktritt)
Tirol, Landgemeinden Trient etc.
Klubmitgliedschaft: [italienisch-katholisch]
Lit.: Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Catalogus Trient