Bocheński, Alojzy Ritter von
Biografie
geb. 02.06.1819 Jezierna, Bezirk Złoczów, Galizien
gest. 20.05.1900 Lemberg, Galizien
röm.-kath.
Vater: Franziszek R. v. B., Gutsbesitzer
ledig
1828-1836 Jesuitengymnasium und Philosophische Lehranstalt in Tarnopol (Galizien); bis 1839 Studium Rechtswissenschaft; nach 1842 Studium Landwirtschaft an der Institution royale agronomique in Grignon (heute Gemeinde Thiverval-Grignon, Frankreich)
seit etwa 1848 Besitzer des Guts Ottyniowice, seit etwa 1855 auch des Guts Horodyszcze Królewskie (beide Bezirk Bóbrka, Galizien); wegen nationalpolnischer Aktivitäten 1842-1848/49 im Exil in Frankreich
1861-1870 galizischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1868-1869, 1873-1874
I. Legislaturperiode 11.05.1861-20.09.1865
Galizien, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode 20.10.1868-10.11.1869 (Nachwahl nach Rücktritt von Piotr Gross, Kornel Ritter v. Krzeczunowicz, Ludwik Ritter v. Skrzyński, Stanisław Graf Tarnowski, Henryk und Ludwik Graf Wodzicki und Jerzy Fürst Czartoryski; Rücktritt)
Galizien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 10.11.1873-00.10.1874 (?; Rücktritt während Vertagung der Session wegen Geschäftsüberbürdung, gemeldet am 19.10.1874; Hintergrund war seine Zustimmung zu den konfessionellen Gesetzen entgegen der Mehrheit des Polenklubs)
Galizien, Großgrundbesitz 14 Brzeżany, Przemyślany, Podhayce
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub)
Lit.: PSB; Górski, Podolacy; Taufmatriken Jezierna, familysearch.org; Sterbematriken Lemberg-Maria Magdalena, AGAD Warschau