Brandis, Heinrich Graf
Biografie
geb. 20.04.1821 Graz, Steiermark
gest. 17.02.1900 Wien
röm.-kath.
Vater: Heinrich Adam Graf B. († 1869), Gutsbesitzer
verh. 1849 Barbara Gräfin Kinsky, 2 Töchter, 1 Sohn
1836-1838 Philosophische Lehranstalt der Jesuiten in Tarnopol (Galizien)
1842 Eintritt in die Armee als Kadett, 1843 Unter-, 1846 Oberleutnant, 1849 außer Dienst; Gutsbesitzer (wohl Mitbesitzer eines Familienguts); führender katholisch-konservativer Politiker in Oberösterreich; 1879 Sekretär des Sternkreuz-Ordens in Wien, 1891 endgültige Übersiedlung aus Linz (Oberösterr.) nach Wien
1869-1891 Obmann des Katholischen Volksvereins für Oberösterreich und 1872-1891 des Oberösterreichischen Volkskredit
1870-1892 oberösterr. Landtag (1871 Landesausschuss)
Sonstiges: Neffe von Clemens Franz Graf Brandis, Schwager von Oktavian Graf Kinsky
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1891
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Oberösterreich, Landgemeinden 2 Freistadt, Leonfelden, Weißenbach, Perg, Mauthausen, Grein, Prägarten
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Oberösterreich, Landgemeinden 2 Freistadt etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Oberösterreich, Landgemeinden 2 Freistadt etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums; 19.11.1881 Zentrum-Klub (5.12.1882 Obmann-Stellvertreter); 1885 Zentrum-Klub (Obmann-Stellvertreter, 4.2.1890 Obmann) [Katholisch-Konservativ]
Mitglied des Herrenhauses 02.04.1891 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: Hahn 1879; PJB; OÖ-Biografien; Kern; Slapnicka, Oberösterreich; Maciszewski, Historya Gimnazyum Tarnopolskiego; Das Vaterland (Wien) v. 18.2.1900; Linzer Volksblatt v. 19.2.1900; KA, Conduitelisten K. 620 (UR 1)