Brdlík, Josef A.
Biografie
geb. 16.08.1848 Počatek/Počátky, Bezirk Kamenitz a.d. Linde/Kamenice nad Lipou, Böhmen
gest. 22.11.1932 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Leopold B. († 1882), Tuchfabrikant
verh. 1875 Aloisia (Louisa) Vinčenčová, 4 Söhne (1 † jung), 2 Töchter
Unterrealschule in Neuhaus/Jindřichův Hradec (Böhmen); Oberrealschule in Prag; 1867 Höhere Gewerbschule Chemnitz (Sachsen) ohne Abschluss
Praxis in Textilfabriken in Deutschland, Galizien und Mähren, dann Eintritt, 1875 Teilhaber einer Tuchfabrik (Leopold Brdlík a synové) und einer Dampfmühle in Serowitz/Žirovnice (Bezirk Kamenitz a.d. Linde), seit 1882 auch einer Tuchfabrik in Počatek; 1893 Gründung einer chemischen Fabrik in Kralup a.d. Moldau/Kralupy nad Vltavou (1908 Übergabe an seinen Neffen)
seit 1912 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Budweis; nach 1918 Präsident des Verbands der wollverarbeitenden Industrie in der Tschechoslowakei
1890-1901, 1909-1910 böhmischer Landtag; Bezirksvertretung Počatek (1885-1889 Bezirksausschuss, 1896-1903 Obmann); ca. 1879-1889 Bürgermeister von Serowitz
Sonstiges: Vater von Vladislav Brdlík (1879-1964), 1920-1921 tschechoslowak. Landwirtschaftsminister, 1926-1933 Vizegouverneur der tschechoslowak. Nationalbank, 1933-1939 Mitglied des Abgeordnetenhauses, 1948 Emigration über Deutschland in die USA
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1911
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Budweis
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Budweis
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 18, Stadt Budweis
Klubmitgliedschaft: Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); 1907 Klub český (Böhmischer Klub), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; Biografický slovník českých zemí; PJB; Freund 1907; Wilhelm; Lišková; Luft; Historická encyklopedie podnikatelů: Matrikel der Königlichen Gewerbschule, Archiv der TU Chemnitz