Brinz, Alois Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 25.02.1820 (28.02.1820 lt. Taufeintrag) Weiler im Allgäu (heute Gemeinde Weiler-Simmerberg), Bayern
gest. 13.09.1887 München
röm.-kath.
Vater: Alois B. († 1835), Landesgerichtsaktuar
verh. 1852 Karoline v. Zenetti, 4 Söhne, 2 Töchter
Gymnasium in Kempten (Bayern); 1837-1841 Studium Philosophie (klassische Philologie) Universität München; 1841 Lehramtsprüfung für Gymnasien; 1841-1844 Studium Rechtswissenschaft Universitäten München und 1842-1843 Berlin; 1849 Dr. iur. in absentia Erlangen (Bayern)
1844 Rechtspraktikant in München; 1850 Privatdozent für römisches Recht Universität München; 1851 ao., 1854 o. Professor für römisches Recht Universität Erlangen, 1857 Universität Prag (Böhmen), 1866 Universität Tübingen (Württemberg), 1871 Universität München (1876-1877, 1882-1883 Rektor)
1883 Akademie der Wissenschaften in München
1861-1866 böhmischer Landtag
Sonstiges: Schwiegersohn von Johann Ritter v. Zenetti (1785-1856), Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Bayern, Landshut)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865 (Nachwahl nach Ablehnung des Mandats durch Johann Schindler)
Böhmen, Städte Eger, Asch, Roßbach, Graslitz, Neudeck, Schönbach, Wildstein, Königsberg, Haslau, Karlsbad, Joachimsthal, Plan, Tachau, Mies, Sandau, Elbogen, Schlaggenwald, Schönfeld, Petschau
Klubmitgliedschaft: Unionisten
Lit.: Wurzbach; BLBL; ADB; NDB; DBA; Taufmatriken Weiler im Allgäu, Archiv des Bistums Augsburg