Bromovský, Josef
Biografie
geb. 12.11.1841 Neubydžow/Nový Bydžov, Böhmen
gest. 08.05.1911 Königliche Weinberge/Královské Vinohrady (heute Stadt Prag), Böhmen
röm.-kath.
Vater: Jan B. († 1873), Fleischhauer
verh. 1875 Anna Štembergová († 1900), 2 Söhne, 1 Tochter
Unterrealschule in Neubydžow; 1855-1858 Oberrealschule in Reichenberg/Liberec (Böhmen); 1858-1862 polytechnisches Institut Prag
Maschinenbauingenieur zunächst bei der Firma "Daněk & Co." in Karolinenthal/Karlín (heute Stadt Prag); 1874 Gründer und Teilhaber der Maschinenfabrik "Märky, Bromovský & Schulz", seit 1905 "Bromovský, Schulz & Sohr" (Kuklena/Kukleny, heute Stadt Hradec Králové, Bezirk Königgrätz/Hradec Králové, Böhmen, und seit 1885 Adamsthal/Adamov, Bezirk Brünn, Mähren), seit 1910 Teil der Prager Maschinenbau AG (März 1911 Präsident); 1898 Mitgründer und bis 1911 Vizepräsident der Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank) in Prag
1899-1904 Präsident des Landesvereins der Maschinen-, Metallwarenfabriken und Eisengießereien Böhmens
1885-1889 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1887, 1897-1907
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-06.05.1887 (Rücktritt)
Böhmen, Städte 1 Prag Altstadt
auch gewählt in Böhmen, Städte 20 Jičin etc., dort Mandatsverzicht
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Prag
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Prag
Klubmitgliedschaft: 1885 Český club (Böhmischer Klub); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; BLBL; Biografický slovník českých zemí; Hahn 1885; PJB; Historická encyklopedie podnikatelů; Šimek, Cukr a benzin; Sterbematriken Vinohrady-sv. Ludmila, AHM Prag