Buchmüller, Anton Dr. med.
Biografie
geb. 13.06.1847 Leoben, Steiermark
gest. 22.04.1924 Krankenhaus der Stadt Wien (Lainz), Wien
röm.-kath.
Vater: Ignaz B. († 1876), Schneider
verh. (I.) 1882 Rosalia Mareck († 1891), 4 Töchter (1 † jung), 1 Sohn; (II.) 1892 Leopoldine Schmatz
Untergymnasium im Stift St. Lambrecht (Bezirk Murau); bis 1866 Obergymnasium in Graz (Steiermark); seit 1866 Studium Medizin Universität Graz; 1871 Dr. med. Graz
1874 Werksarzt im Eisenwerk, seit 1884 auch Gemeindearzt in Donawitz (heute Stadt Leoben); 1905 in Ruhe; September 1918 Übersiedlung nach Graz
1905-1907 steiermärkischer Landtag; 1880 Gemeinderat, 1887-1918 Bürgermeister von Donawitz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1906-1907
X. Legislaturperiode 17.07.1906-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Anton Walz)
Steiermark, Städte 3 Bruck, Kapfenberg, Kindberg, Mürzzuschlag, Leoben, Trofaiach, Vordernberg, Eisenerz, Mautern, Aflenz, Mariazell, Frohnleiten, Deutschfeistritz, Übelbach, Gratwein
Klubmitgliedschaft: Verband der Deutschen Volkspartei
Lit.: Lubienski; Tagespost (Graz) v. 23.4.1924; Obersteirische Volkszeitung (Leoben) v. 24.4.1924