Bulat, Gajo Filomen Dr. iur.
Biografie
geb. 04.01.1836 San Pietro/Supetar, Dalmatien
gest. 09.06.1900 Wien
röm.-kath.
Vater: Franz (Frane) B. († 1872), Richter
verh. 1863 Katarina Baša (Bassa), keine Kinder
bis 1853 Gymnasium in Zara/Zadar (Dalmatien); 1853-1857 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Graz (Steiermark) und Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien); 1860 Dr. iur. Padua
1859 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Zara; 1862 Advokat in San Pietro, 1865 in Spalato/Split (Dalmatien); 1884 Mitgründer der Zeitung "Narod" in Spalato
1876-1900 dalmatinischer Landtag (1889-1896 Landeshauptmann-Stellvertreter, 1896-1900 Landeshauptmann); 1882 Gemeinderat, 1885-1893 Bürgermeister von Spalato
Sonstiges: Schwager von Miho Klaić
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1900
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Dalmatien, Landgemeinden 3 Spalato, Traù, Almissa, Brazza, Lesina, Cittavecchia, Lissa
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Dalmatien, Landgemeinden 3 Spalato etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Dalmatien, Landgemeinden 3 Spalato etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-09.06.1900 (Tod)
Dalmatien, Landgemeinden 3 Spalato etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub des rechten Zentrums; 1891 Klub der Konservativen; 23.11.1893 Hrvatsko-slovenski klub (Kroatisch-slowenischer Klub; 29.2.1896 Obmann); 1897 Slovanska krščanska-narodna zveza (Slavischer christlich-nationaler Verband; Obmann) [kroatische Nationalpartei]
Werke: Izabrani spisi, hrsgg. v. Ivo Perić (Splitski književni krug. Moderna 14, Split 1995)
Lit.: PAW; ÖBL; Hrvatski Biografski Leksikon; SOEBA; Hahn 1879; Mitglieder 1885; Hahn 1885; PJB; Hahn 1891; Kürschner; Dalmatinski Sabor