Burger, Friedrich Moriz von (1851), Freiherr von (1854) Dr. iur.
Biografie
geb. 04.07.1804 (07.07.1804 lt. Taufeintrag) Wolfsberg, Kärnten
gest. 02.10.1873 Wien
röm.-kath.
Vater: Johann B. († 1841), Arzt, Gutsbesitzer, Landwirtschaftslehrer, Ministerialrat
verh. Elise Livesey, 2 Töchter
Studium Rechtswissenschaft, 1824-1826 Universität Wien; 1828 Dr. iur. Wien
1828 Konzeptspraktikant, 1832 Fiskaladjunkt an der Kammerprokuratur Triest; 1836 Advokat, 1839 auch Notar in Triest; Oktober 1849 Generalprokurator in Triest; Dezember 1849 Statthalter in Graz (Steiermark), 1853 in Mailand, 1859 in Triest; 30.8.1862-27.7.1865 Marineminister
20.5.-24.8.1848 Frankfurter Nationalversammlung (Küstenland, Triest Stadt); 1861-1867 istrianischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 04.11.1861-20.09.1865
Istrien, Städte Capo d'Istria, Isola, Dignano, Pola, Albona, Fianona, Montona, Buje, Visinada, Pinguente, Pisino, Volosca, Castua, Lovrana, Moschenizze, Lussin piccolo, Cherso, Veglia und Landgemeinden
Lit.: ÖBL; Best/Weege; Mazohl; Taufmatriken Wolfsberg, DA Klagenfurt; Hauptmatrikel, UA Wien