Burgstaller, Giuseppe Edler von Bidischini (1882)
Biografie
geb. 16.09.1840 Triest
gest. 05.11.1914 Triest
röm.-kath.
Vater: Johann B. († 1889), Großhändler
verh. 1866 Gabriella Bidischini († 1908), 1 Tochter († jung)
Handelskademie in Triest
Großhändler und Gutsbesitzer in Triest; 1893 Verwaltungsrat, 1903-1914 Revisor der Assicurazioni Generali in Triest
Vize-, 1896-1914 Präsident der Triester Ackerbau-Gesellschaft
1870-1897 Stadtrat von Triest
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1882-1897
VI. Legislaturperiode 10.02.1882-23.04.1885 (Nachwahl nach Rücktritt von Josef Rabl)
Triest 2, Stadt Triest II. und III. Wahlkörper
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Triest 2, Stadt Triest II. und III. Wahlkörper
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Triest 2, Stadt Triest II. und III. Wahlkörper
Klubmitgliedschaft: 1882 fraktionslos; 14.12.1882 Klub des liberalen Zentrums (22.10.1895 Obmann-Stellvertreter)
Lit.: Hahn 1885; Kürschner; Millo, L'elite; Il Piccolo (Triest) v. 6.11.1914