Campi, Luigi Edler von Dr. iur.
Biografie
geb. 08.01.1846 Cles, Tirol
gest. 09.12.1917 Lausanne, Schweiz
röm.-kath.
Vater: Giuseppe Marco Edler v. C. († vor 1872), Gutsbesitzer
verh. 1872 Marie Göth († 1906), keine Kinder
Gymnasium in Innsbruck, Brixen, Trient und 1864-1866 in Rovereto (Tirol); Studium Rechtswissenschaft 1866-1868 Universität Innsbruck und 1870-1872 Universität Graz (Steiermark)
Gutsbesitzer in Cles; bei Kriegsausbruch Übersiedlung in die Schweiz; Historiker und Archäologe
1889-1891, 1900-1901 Tiroler Landtag; nach 1901-1907 Bürgermeister von Cles
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1900
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Tirol, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
IX. Legislaturperiode 06.04.1897-07.09.1900
Tirol, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
Klubmitgliedschaft: 1891 fraktionslos; 1897 Club Italiano (Italienischer Klub) [Italienisch-Liberal]
Lit.: PJB; Hahn 1891; Kürschner; Schober, Tiroler Landtag; Tumler; Matrikel Innsbruck