Chiari, Karl Freiherr von (1908) Dr. med.
Biografie
geb. 26.05.1849 Wien
gest. 14.05.1912 (während eines Jagdausflugs) Hohentauern, Bezirk Judenburg (heute Bezirk Murtal), Steiermark
röm.-kath.
Vater: Johann Baptist Ch. († 1854), Arzt, Universitätsprofessor
verh. 1874 Pauline Zephyresku, 3 Söhne
bis 1866 Schottengymnasium in Wien; seit 1866 Studium Medizin Universität Wien; 1872 Dr. med. Wien
kurz Assistent an der II. medizinischen Klinik des Wiener Allgemeinen Krankenhauses; Gutsbesitzer in Mährisch Schönberg/Šumperk und Gesellschafter und Direktor der "Leinen- und Baumwollwarenfabrik Ed. Oberleithners Söhne" in Mährisch Schönberg (Übernahme der Anteile des 1872 verstorbenen Vaters seiner Frau); Gesellschafter weiterer Industriebetriebe
1885 Gründungsmitglied des Bundes der Deutschen Nordmährens; 1905-1912 Vizepräsident des Industriellen Klubs in Wien und des Zentralvereins für Fluß- und Kanalschiffahrt in Österreich; 1909-1911 Präsident des Reichs-Jagdverbands in Wien
Sonstiges: Bruder von Hans Chiari (1851-1916), 1883-1906 o. Professor für pathologische Anatomie deutsche Universität Prag, seit 1906 Universität Strassburg, und von Ottokar Frh. v. Chiari (1853-1918), 1891 ao. Professor für Laryngo- und Rhinoskopie, 1912 o. Professor für Laryngo- und Rhinologie (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde) Universität Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1911
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Städte 12 Sternberg, Neustadt, Römerstadt, Schönberg, Altstadt, Hohenstadt, Schildberg
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Städte 12 Sternberg etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Mähren 8 deutsch, Städte Römerstadt, Hennersdorf, Hotzenplotz, Mährisch Schönberg, Reitendorf, Frankstadt, Halbseit, Deutschliebau, Wiesenberg, Großullersdorf, Zöptau, Mährisch Altstadt, Hannsdorf
Klubmitgliedschaft: 1897 Verband der Deutschen Volkspartei (bis 22.3.1898 Hospitant; 9.4.1902 Obmann-Stellvertreter, 7.6.1906 Obmann); 1907 Deutschnationaler Verband (Obmann); 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten (Mitglied des Vollzugsausschusses); 26.2.1910 Deutscher Nationalverband (Obmann)
Mitglied des Herrenhauses 26.02.1912 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: ÖBL; BLBL; DBA; Biografický slovník Slezska; Freund 1907; Heller I, II; Historická encyklopedie podnikatelů; Danninger, Chiari; Höbelt, Chiari