Cieński, Stanisław Ritter von
Biografie
geb. 01.05.1849 Okno, Bezirk Horodenka, Galizien
gest. 29.11.1920 Lemberg, Galizien
röm.-kath.
Vater: Ludomir R. v. C. († 1917), Gutsbesitzer
verh. 1878 Maria Cywińska († 1918), 2 Söhne, 3 Töchter
Gymnasium in Stanislau/Stanisławów (Galizien); Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg
1872 Eintritt in den Verwaltungsdienst in Galizien als Konzeptspraktikant an der Statthalterei in Lemberg, 1873 der Bezirkshauptmannschaft in Stanislau, 1874 in Kolomea/Kołomyja zugeteilt, 1875 wieder an der Statthalterei; 1879 Statthaltereikonzipist und der Bezirkshauptmannschaft Buczacz zugeteilt, 1880 Bezirkskommissär in Buczacz; 1884 außer Dienst; Besitzer (Erbe der Gattin) des Guts Wodniki (Bezirk Stanislau)
seit 1898 Bezirksvertretung Stanislau (1899 Bezirksausschuss, 1902-1913 Obmann)
Sonstiges: Sohn von Ludomir, Bruder von Leszek (1851-1913), Großgrundbesitzer, 1897-1913 Mitglied des galizischen Landtags, und Tadeusz Ritter v. Cieński (1856-1925), Großgrundbesitzer, 1901-1914 Mitglied des galizischen Landtags, 1922-1925 des polnischen Senats
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1887-1895
VII. Legislaturperiode 11.10.1887-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Wojciech Graf Dzieduszycki)
Galizien, Großgrundbesitz 17 Stanislau, Bohorodczany, Tłumacz, Buczacz
VIII. Legislaturperiode 13.04.1891-12.09.1895 (Rücktritt, um das Mandat für Wojciech Graf Dzieduszycki frei zu machen)
Galizien, Großgrundbesitz 17 Stanislau etc.
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub)
Lit.: PSB; PJB; Hahn 1891; Kürschner