Cingr, Petr
Biografie
geb. 12.05.1850 Hudlitz/Hudlice, Bezirk Rakonitz/Rakovník, Böhmen
gest. 04.11.1920 Wien
röm.-kath
unehel. Kind, Mutter Anna C., verwitw. (seit 1834) Hejtmánkova, Magd († 1863), Vater angebl. Landarbeiter
verh. (I.) 1873 Františka Špringla (Špringlová) († 1893), 7 Töchter (4 † jung), 1 S; (II.) 1903 Aloisie Beranová, verwitw. Burianová, 2 Söhne
Volksschule in Hudlitz
nach 1860 Land- und Bauarbeiter, vor 1873 Bergarbeiter in Böhmen; 1884 wegen illegaler gewerkschaftlicher Tätigkeit Verurteilung zu zehn Monaten Haft; 1885 Bergarbeiter in Sachsen, seit der Abschiebung 1891 im Ostrauer Revier (Mähren); 1892 Redakteur des Fachblatts der Bergarbeiter "Na Zdar" (Glück auf) zunächst in Brüx/Most (Böhmen), seit 1893 in Mährisch Ostrau/Moravská Ostrava (heute Ostrava, Mähren); Ende 1893 Gründer der "Odborné listy" (Gewerkschaftsblätter) in Teschen/Těšín/Cieszyn (Schlesien), 1911 Mitgründer und Herausgeber des zentralistischen "Svornost" (Eintracht); Privatbeamter des tschechischen Verbands der Arbeiter-Lebensmittel-, Konsum- und Wohnbaugenossenschaften für Mähren und Schlesien in Mährisch Ostrau
führender sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär in Nordmähren und Schlesien, 1903 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses der Union der Bergarbeiter Österreichs und deren Regionalsekretär in Mährisch Ostrau
Mitglied der tschechoslowak. revolutionären Nationalversammlung, 1920 des Senats
Sonstiges: schloss sich 1911 als einziger tschechischer sozialdemokratischer Abgeordneter nicht den autonomistischen Sozialdemokraten an, sondern gründete die zentralistische tschechische sozialdemokratische Partei (1919 Wiedervereinigung mit der Mehrheitspartei); nahm an der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses am 12.11.1918 teil
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1918
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Schlesien, allgemeine Wählerklasse 2 Teschen, Friedek, Jablunkau, Freistadt, Oderberg, Bielitz, Schwarzwasser, Skotschau
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Schlesien, allgemeine Wählerklasse 2 Teschen etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Schlesien 6, Städte Radwanitz, Polnisch Ostrau, Herzmanitz, Hruschau, Schönichl, Dombrau, Karwin, Lazy, Orlau
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Schlesien 6, Städte Radwanitz etc.
Klubmitgliedschaft: 1897 Sozialdemokratischer Verband; 1907 Klub českých sociálních demokratů (Klub der böhmischen Sozialdemokraten) im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der polnischen Sozialdemokraten (Hospitant); spätestens März 1916 fraktionslos
Lit.: ÖBL; BLBL; Biografický slovník českých zemí; PAB; PJB; Freund 1907; Freund 1911; Luft; Matějček, Cingr; Arbeiter-Zeitung (Wien) v. 5.11.1920