Čipera, Josef
Biografie
geb. 17.03.1850 Rakonitz/Rakovník, Böhmen
gest. 09.06.1911 Pilsen, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Vit Č. († 1869), Posamentierer
verh. 1878 Marie Čipera, 3 Töchter, 2 Söhne
Volksschule und 1860-1867 Realschule in Rakonitz; 1867-1870 Studium Straßen- und Wasserbau polytechnisches Institut, seit 1869 tschechisches polytechnisches Institut Prag (Böhmen); 1885 Lehramtsprüfung für Mathematik für Realgymnasien
kurz Ingenieur bei einer Privatfirma; 1872 Supplent am Realgymnasium, 1875 Lehrer für Mathematik an der Realschule in Pilsen; kurze Zeit in Prag, u.a. als Privatlehrer bei Julius Grégr; 1885 Supplent für Mathematik am Realgymnasium, seit der Teilung 1889 Professor an der tschechischen Oberrealschule in Pilsen; 1906 in Ruhe; Präsident der städtischen Gasanstalt Pilsen
1893-1911 Obmann des Zweigvereins Pilsen des Národní jednota pošumavská (tschechischer Böhmerwaldbund); Obmann der Ortsgruppe Pilsen des tschechischen Schulvereins "Ústřední matice školská"
1906-1911 böhmischer Landtag; 1896-1911 Bezirksvertretung Pilsen (1905-1911 Obmann); 1882-1911 Gemeindevertretung, 1888-1903, 1906-1911 Stadtrat von Pilsen
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1904-1911
X. Legislaturperiode 08.03.1904-30.01.1907 (Nachwahl nach Rücktritt von František Schwarz)
Böhmen, Städte 31 Pilsen
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 14, Stadt Pilsen I., II. und III. Bezirk (Innere Stadt, Reichsvorstadt südlicher und westlicher Teil)
Klubmitgliedschaft: 1904 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); 1907 Klub český (Böhmischer Klub), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: BLBL; Freund 1907; Luft; Plzeňské listy v. 9.6.1911