Clam-Martinic, Richard Graf
Biografie
geb. 12.03.1832 Wien
gest. 15.11.1891 Smečno, Bezirk Schlan/Slaný, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Karl Josef Graf C.-M. († 1840), Herrschaftsbesitzer, Feldmarschalleutnant, Staatsrat
verh. 1860 Louisa Gräfin Bombelles, 2 Söhne, 2 Töchter
Privatunterricht; seit 1847 Philosophische Jahrgänge Universität Wien; Studium Rechtswissenschaft ohne Abschluss
April 1850 Eintritt in die Armee als Kadett, Juni 1850 Unter-, 1852 Oberleutnant, 1856 Rittmeister, 1860 Major, 1863 Oberstleutnant, 1865 außer Dienst und Oberst ad hon.; seit 1864 Besitzer des Guts Ertischowitz/Rtišovice (heute Gemeinde Milín, Bezirk Příbram, Böhmen); seit 1887 auch Besitzer der Familiengüter Smečno etc.
1867, 1870-1872, 1883-1891 böhmischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Heinrich Jaroslav, Vater von Gottfried und Heinrich Karl Graf Clam-Martinic; Schwager von Leo Graf Thun-Hohenstein
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1888
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-12.06.1888 (Rücktritt aus Familienrücksichten - Güterverwaltung)
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Prag
parlamentarische Funktionen
13.12.1883-22.4.1885, 2.10.1885-12.6.1888 Erster Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: Český club (Böhmischer Klub; bis 12.6.1888 Obmann-Stellvertreter) [konservativer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 02.01.1889 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: Biografický slovník českých zemí; Hahn 1879; Hahn 1891; PJB; Höglinger, Clam-Martinic; Tváře našich parlamentů; KA, Conduitelisten K. 595 (HR 1), Verzeichnis der Stabsoffiziere 1815-1900; Taufmatriken Feldsuperiorat Wien, familysearch.org; Hauptmatrikel, UA Wien