Cnobloch, Karl Freiherr von
Biografie
geb. 06.05.1829 Dresden, Sachsen
gest. 01.09.1904 Taborhof, Gemeinde Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
evang. A.B.
Vater: Friedrich Frh. von (1838) C. († 1865), Großhändler
verh. 1857 Auguste v. Henneberg, 4 Söhne, 2 Töchter
Studium Dresden und Freiburg im Breisgau (Baden, heute Baden-Württemberg)
Offizier, 1849 Unter-, 1853 Oberleutnant, 1858 Rittmeister, 1860 Hauptmann, 1863 außer Dienst und Major ad hon.; seit 1865 Besitzer der Güter Portendorf/Portovca (Gemeinde St. Thomas/Sv. Tomaž, heute Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt) und Farchenhof (Gemeinde Hörtendorf/Trnja Ves, heute Stadt Klagenfurt, Kärnten), Verkauf 1881; 1879 Katastral-Direktor der Landesregierung für Bosnien und Herzegowina in Sarajewo; 1897 in Ruhe
Vizepräsident der Kärntner Landwirtschaftsgesellschaft
1867-1878 Kärntner Landtag
Sonstiges: Schwager von Siegmund Conrad Frh. v. Eybesfeld
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1875
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Kärnten, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 10.11.1873-25.07.1875 (Rücktritt)
Kärnten, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Fortschrittsklub [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Hahn 1873; Freie Stimmen (Klagenfurt) v. 3.9.1904