Czaykowski (Czajkowski), Jan Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 15.12.1811 Stanislau/Stanisławów, Galizien
gest. 23.02.1897 Lemberg, Galizien
armen.-kath.
Vater: Grzegorz R. v. Cz. († 1854), Kaufmann
verh. 1841 Rozalia v. Agopsowicz († 1890), mind. 2 Söhne, 1 Tochter
bis 1833 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg; Dr. iur. Lemberg
seit 1840 Advokat in Lemberg und Besitzer der Güter Kamionka Wołoska (Bezirk Rawa Ruska) und Głobikówka (heute Gemeinde Brzostek, Bezirk Pilzno, Galizien); 1867-1869 Vizepräsident, bis 1897 Verwaltungsrat der galizischen Aktien-Hypothekenbank in Lemberg; 1892-1897 Oberdirektor-Stellvertreter der galizischen Sparkasse; im Verwaltungsrat weiterer Lemberger Banken und Versicherungen
1891-1897 Präsident der Advokatenkammer Lemberg; 1894-1897 Präsident des Galizischen Musikvereins in Lemberg
1861-1882 galizischer Landtag; 1867-1877 Bezirksvertretung Rawa Ruska
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1870, 1870-1873, 1874-1879
II. Legislaturperiode 20.05.1867-31.03.1870 (Rücktritt von 30 galizischen Abgeordneten wegen Bevorzugung der Deutschen und Ablehnung der galizischen Resolution)
Galizien, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 13.01.1872-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 02.12.1874-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Stanisław Ritter v. Polanowski)
Galizien, Großgrundbesitz 11 Żółkiew, Rawa, Sokal
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 1867-1870 Obmann-Stellvertreter)
Mitglied des Herrenhauses 12.01.1895 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PSB; PAB; Hahn 1867; Adwokatów Polskich; Górski, Podolacy