Czaykowski, Władysław Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 03.07.1846 Sambor, Galizien
gest. 13.03.1919 Wien
röm.-kath.
Vater: Grzegorz R. v. Cz., Justiziär, um 1855 Bürgermeister von Sambor
verh. Stephanie Nowosielecka († 1909)
Gymnasium in Lemberg (Galizien); bis 1869 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg; 1871 Dr. iur. Lemberg
seit 1877 Advokat in Przemyśl (Galizien); Besitzer des Guts Łuczyce (heute Gemeinde Przemyśl)
1895-1912 galizischer Landtag; 1884-1914 Bezirksvertretung Przemyśl (1884-1903 Obmannstellvertreter, 1903-1908 Obmann, 1909-1914 Bezirksausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 61, Landgemeinden Przemyśl, Dubiecko, Niżankowice, Dynów, Bircza, Mościska, Dobromil (Doppelwahlkreis)
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-30.01.1918 (erster Rücktritt am 11.6.1917 aus Gesundheitsgründen widerrufen am 21.6.1917; neuerlicher Rücktritt mitgeteilt am 30.1.1918)
Galizien 61, Landgemeinden Przemyśl etc. (Doppelwahlkreis)
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 26.3.1909-1911 Obmann-Stellvertreter) [polnisch-konservativ]
Lit.: PAW; Freund 1907; Freund 1911; Wilhelm; Binder