Czaykowski (Czajkowski), Władysław Wiktor Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 23.12.1844 Dusanów, Bezirk Przemyślany, Galizien
gest. 03.10.1917 Sanatorium Gutenbrunn, Baden, Niederösterreich
armen.-kath.
Vater: Mikołaj R. v. Cz. († 1868), Gutsbesitzer
verh. 1906 Rosa Gräfin Rumerskirch, keine Kinder
seit 1865 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Lemberg (Galizien) und 1868-1869 Wien; 1870 Dr. iur. Lemberg
seit 1868 Besitzer der Herrschaft Medwedowce (Bezirk Buczacz, Galizien) und weiterer Güter in Ostgalizien, seit 1892 auch des Guts Dusanów
1885-1892 Mitglied des Ausschusses der Galizischen Landwirtschaftsgesellschaft
1895-1913 galizischer Landtag; 1869-1914 Bezirksvertretung Buczacz (1881-1883 Bezirksausschuss, 1884-1886 Obmann)
Sonstiges: Bruder von Alfons Ritter v. Czaykowski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1897, 1901-1907
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Galizien, Landgemeinden 26 Trembowla, Grzymałów, Husiatyn, Kopyczyńce
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Galizien, Landgemeinden 26 Trembowla etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Galizien, Großgrundbesitz 19 Czortków, Zaleszczyki, Borszczów, Husiatyn
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PSB; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Binder; Górski, Podolacy