Daubek, Eduard Ritter von (1872) Dr. iur.
Biografie
geb. 13.12.1811 (11.12.1811 lt. Taufeintrag) Prag, Böhmen
gest. 09.05.1878 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Franz D. († 1853), Guts- und Ziegeleibesitzer
verh. 1839 Eleonore Nowotny, 1 Tochter († jung), 1 Sohn
seit 1821 Akademisches Gymnasium in Prag; Philosophische Jahrgänge und seit 1829 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1836 Dr. iur. Prag
seit 1833 kurz Konzeptspraktikant am Gubernium in Prag; Besitzer der Güter Wossek/Vosek (heute Osek; Gemeinde Radomischl/Radomyšl, heute Gemeinde Osek) und seit 1871 Chanowitz/Chanovice, Neudorf/Nová Ves und Slatina (alle Bezirk Strakonitz/Strakonice, Böhmen) sowie Besitzer des Zinshauses und Gasthofs Platteis/Platejz (Platýz) in Prag und von Immobilien in Smichow/Smíchov (heute Stadt Prag)
1862 Gründungsmitglied des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen
1861-1866, 1867-1870, 1872-1877 böhmischer Landtag
Sonstiges: Vater von Eduard R. v. Daubek (1844-1912), Gutsbesitzer und 1878-1883 Mitglied des böhmischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1871, 1872-1877
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Böhmen, Großgrundbesitz
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Großgrundbesitz
III. Legislaturperiode 10.11.1870-10.08.1871 (direkte Notwahl)
Böhmen, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 14.05.1872-07.09.1873 (Neuwahl nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-06.07.1877 (?, Rücktritt während Vertagung der Session)
Böhmen, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1863 Unionisten; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); November 1867 Klub der Liberalen; 29.10.1868 Klub der Linken; 1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub des Zentrums [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: BLBL; Biografický slovník českých zemí; Hahn 1867; Hahn 1873; Lišková; Prager Tagblatt v. 10. und 11.5.1878; Taufmatriken Prag-St. Adalbert, AHM Prag