Derschatta, Julius von Standhalt Dr. iur.
Biografie
geb. 12.09.1852 Zara/Zadar, Dalmatien
gest. 03.02.1924 Sanatorium Loew, Wien
röm.-kath.
Vater: Josef D. v. S. (1839) († 1876), Feldmarschalleutnant
verh. 1906 Flora Dobrowa, verwitw. Steinbrecher, keine Kinder
1862-1870 Gymnasium in Graz; 1870-1874 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz (Steiermark); 1875 Dr. iur. Graz
zunächst Rechtspraktikant, September 1874 Auskultant am Landesgericht Graz; 1876 Advokaturskonzipient, 1881-1906 Advokat in Graz; 2.6.1906-15.11.1908 Eisenbahnminister; 1908-1918 Präsident des Österr. Lloyd; 1908-1920 Präsident, 1920-1924 Vizepräsident der Graz-Köflacher Bergbau- und Eisenbahngesellschaft
1889-1892 Obmann des deutschen Schutzvereins "Südmark"
1896-1908 steiermärkischer Landtag (1896-1906 Landesausschuss); 1885-1897 Gemeinderat von Graz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1892, 1901-1909
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-08.01.1892 (Rücktritt)
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-08.03.1909 (Rücktritt)
Steiermark 2, Städte Graz II. und III. Bezirk (St. Leonhard und Geidorf), Waltendorf
Klubmitgliedschaft: 1885 Deutscher Klub; 15.2.1887 fraktionslos; 22.5.1887 Deutsch-nationale Vereinigung (Mitglied des Vorstands); 1891 Klub der Deutschen Nationalpartei (Mitglied des Vorstands); 1901 Verband der Deutschen Volkspartei (Obmann-Stellvertreter, 23.10.1901-2.6.1906 Obmann); 1907 Deutschnationaler Verband; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten [deutsch-national; seit Juni 1896 Deutsche Volkspartei]
Lit.: ÖBL; NDB; Hahn 1891; PJB; Freund 1907; Kürschner; Dvorak; Preradovich, Drei steirische Politiker