Deym, Franz Graf
Biografie
geb. 23.08.1838 Neuschloss/Nové Zámky, Gemeinde Niederöls/Dolní Olešnice, Bezirk Hohenelbe/Vrchlabí, Böhmen
gest. 03.09.1903 Eckersdorf/Bożków, Kreis Neurode/Nowa Ruda, Preußisch-Schlesien (heute Gemeinde Nowa Ruda, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen)
röm.-kath.
Vater: Franz Graf D. († 1872), Feldmarschalleutnant und Herrschaftsbesitzer
verh. 1869 Anna Maria Gräfin Schlabrendorf, 3 Söhne, 2 Töchter
1856-1859 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
Mai 1859 Eintritt in die Armee als Gemeiner, einen Tag später Unterleutnant, 1864 außer Dienst, aber bereits 1860 beurlaubt und Wechsel in den diplomatischen Dienst, Gesandtschaftsattaché in St. Petersburg, 1862 in Paris, 1863 Legationssekretär; 1869 Legationsrat an der Botschaft beim päpstlichen Stuhl; 1870 in Disponibilität; 1874 Legationsrat in Brüssel, 1876 in London; nach der Wahl 1879 in Disponibilität; 1887 Gesandter in München; 1888-1903 Botschafter in London; seit 1872 Besitzer der Herrschaft Arnau/Hostinné (Bezirk Hohenelbe)
1883-1887 böhmischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Ferdinand, Vater von Franz Graf Deym (1871-1925), Gutsbesitzer und 1910-1918 Mitglied des mährischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1887
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-18.01.1887 (Berufung ins Herrenhaus)
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Reichenberg
Klubmitgliedschaft: Český club (Böhmischer Klub; 1885-1887 Obmann-Stellvertreter) [konservativer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 18.01.1887 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: ÖBL; BLBL; Biografický slovník českých zemí; Hahn 1879; PJB; Navrátil, Almanach 1901-1906; Sieder, Botschafter; KA, Conduitelisten K. 638 (UR 9); Taufmatriken Dolní Olešnice-Nové Zámky, SOA Hradec Králové