Dobler, Theodor
Biografie
geb. 26.05.1830 Steyr, Oberösterreich
gest. 18.10.1911 Gmunden, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Michael D. († 1835), Magistratsrat
verh. 1865 Josefine Semler, 2 Söhne (1 † jung), 1 Tochter
1850-1852 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf an der Krems); 1852-1856 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
seit 1856 im Gerichtsdienst in Niederösterreich, zunächst Rechtspraktikant, dann Auskultant am Landegericht Wien; 1858 Aktuar am Bezirksamt in Ravelsbach (Bezirk Oberhollabrunn, heute Hollabrunn), vor 1862 in Gföhl (Bezirk Krems); 1865 Notariatssubstitut in Waidhofen a.d.Thaya (Niederösterr.); August 1868 Notar in Dobersberg (Bezirk Waidhofen a.d.Thaya) September 1868 in Waidhofen a.d.Thaya, 1886 in Gmunden; Ende 1903 in Ruhe
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1886
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Städte 11 Krems, Stein, Mautern, Horn, Langenlois, Waidhofen a.d. Thaya, Groß-Siegharts, Litschau, Weitra, Zwettl
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-28.12.1886 (Wahl durch Losentscheid bei Stimmengleichheit; Rücktritt im Dezember 1886 aus privaten und beruflichen Gründen, wohl wegen Übersiedlung nach Gmunden, und weil er wegen des Eintritts in den Deutschösterreichischen Klub nicht mehr in Übereinstimmung mit seinen Wählern sei)
Niederösterreich, Städte 11 Krems etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub
Lit.: OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Hahn 1879; Hahn 1885; Tages-Post (Linz) v. 19.10.1911; Gmundner Zeitung v. 24.10.1911; Taufmatriken Steyr, OÖLA Linz