Doblhoff-Dier, Anton Freiherr von Dr. iur.
Biografie
geb. 10.11.1800 Görz
gest. 16.04.1872 Wien
röm.-kath.
Vater: Josef Frh. v. D.-D. († 1831), Hofrat der Vereinigten Hofkanzlei
verh. 1848 Maria Cuny de Pierron, verwitw. Neulinger († 1862), keine Kinder; 6 Kinder aus I. Ehe der Frau
bis 1817 Schottengymnasium in Wien; Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1825 Dr. iur. Wien
1826-1836 im Verwaltungsdienst zunächst bei der Hofkammerprokuratur, dann bei der niederösterr. Regierung; seit 1831 auch Justitiär, seit 1837 Majoratsherr des Familienguts Weikersdorf (Bezirk Baden, Niederösterr.); 7.5.-18.7.1848 Minister für Landeskultur, Handel und Gewerbe; 8.7. provisor., 18.7.-20.11.1848 (Annahme der Demission durch den Reichstag) Innenminister und Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht; 1849-1858 Gesandter in Den Haag; vor 1859-1872 Präsident der Staats-Eisenbahn-Gesellschaft
1838 Mitglied, 1868-1869 Präsident der k.k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien; Gründungsmitglied des Niederösterr. Gewerbevereins (1939) und des juridisch-politischen Lesevereins in Wien (1841); 1844 Mitglied der Direktion, 1864-1869 Administrator der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Wien
1839-1848 niederösterr. Ständeversammlung (1839 ständiger Ausschuss, 1842 Verordnetenkollegium); 1861-1867 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Bruder von Josef (1806-1856), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Niederösterr., Baden), Onkel von Heinrich und Rudolf Frh. v. Doblhoff-Dier
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-15.01.1849 (Rücktritt wegen Ernennung zum Gesandten in Den Haag)
Niederösterreich, Wien Innere Stadt 2. Wahlbezirk
parlamentarische Funktionen
20.12.1848-15.1.1849 Erster Vizepräsident
Klubmitgliedschaft: November 1848 Zentral-Klub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Niederösterreich, Landgemeinden Hietzing, Sechshaus, Mödling, Purkersdorf, Klosterneuburg, Tulln, Hernals, Bruck a.d. Leitha, Hainburg, Schwechat, Wiener Neustadt, Ebreichsdorf, Gutenstein, Baden, Pottenstein, Neunkirchen, Gloggnitz, Aspang, Kirchschlag, Korneuburg, Stockerau, Wolkersdorf, Großenzersdorf, Marchegg, Matzen, Mistelbach, Laa, Feldsberg, Zistersdorf, Oberhollabrunn, Haugsdorf, Horn, Retz, Ravelsbach, Eggenburg, Geras
Klubmitgliedschaft: 1861 Großösterreichische Partei; Juli 1863 Klub der Linken
Mitglied des Herrenhauses 01.04.1867 (auf Lebenszeit)
parlamentarische Funktionen
11.12.1869-21.5.1870 Zweiter Vizepräsident
Lit.: ÖBL; NDB; DBA; Wien-Lexikon; Brauneder, Leseverein; Fink, Doblhoff-Dier; 125 Jahre Landwirtschaftsgesellschaft; Dvorak; Biogr. Lex. der demokratischen und liberalen Bewegungen