Doblhoff-Dier, Heinrich Freiherr von
Biografie
geb. 06.02.1838 Wien
gest. 12.03.1913 Weikersdorf, seit 1912 Gemeinde Baden, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef Frh. v. D.-D. († 1856), Statthaltereisekretär und Gutsbesitzer
verh. 1865 Marie Freiin v. Rueskefer († 1911), 2 Söhne, 1 Tochter
bis 1855 Schottengymnasium in Wien; 1855-1859 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
1859-1863 im Verwaltungsdienst in Niederösterr.; Verwaltung und Mitbesitzer der Güter Weikersdorf und Rauhenstein (Gemeinde Baden), seit 1872 Majoratsherr
1886 Vize-, 1895-1897 Präsident der k.k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien
1871-1874 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Sohn von Josef (1806-1856), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Niederösterr., Baden), Neffe von Anton, Bruder von Rudolf Frh. v. Doblhoff-Dier; Enkel von Adolf Frh. v. Pratobevera; Schwiegersohn von Michael Frh. v. Rueskefer
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1907
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Niederösterreich, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Großgrundbesitz
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Großgrundbesitz
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Großgrundbesitz
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des Zentrums; 1879 Klub der Liberalen (10.11.1879-14.1.1880, 17.1.-7.2.1881, 1.4.-2.5.1881 Obmann-Stellvertreter); 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke; 1897 Vereinigung von Großgrundbesitzern, seit 1898 Vereinigung von verfassungstreuen Großgrundbesitzern; 1901 Vereinigung der verfassungstreuen Großgrundbesitzer [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1885; PJB; Kürschner; 125 Jahre Landwirtschaftsgesellschaft