Donát, Václav
Biografie
geb. 07.05.1869 Kroschau/Chrášťany, Bezirk Rakonitz/Rakovník, Böhmen
gest. 03.05.1954 Platsch/Plaveč, Bezirk Znaim/Znojmo, Mähren
röm.-kath.
Vater: Antonín D. († 1916), Landwirt
verh. 1900 Karolína Šteklová († 1952), mind. 1 Tochter, 3 Söhne
Gymnasium in Kolín (Böhmen); 1890 Studium Ökonomie Universität Leipzig (Sachsen) ohne Abschluss (Abbruch aus Gesundheitsgründen)
zunächst Landwirt in Kroschau; seit 1894 Besitzer des Guts Pavlov (Bezirk Pilgram/Pelhřimov, Böhmen), 1948 enteignet; Präsident der Aktien-Bürstenfabrik in Pilgram; 1911 Mitgründer und Verwaltungsrat, nach 1923 Präsident der Agrární banka (seit 1921 československá) in Prag
führender tschechischer Genossenschaftsfunktionär im Bezirk Pilgram, Mitgründer der landwirtschaftlichen und der Wassergenossenschaft Pilgram; 1922-1925 Vizepräsident des Meliorační svaz pro Čechy (Meliorationsverband für Böhmen); 1935 Präsident der Zemědělská jednota Československé republiky (Bauernverband der Tschechoslowakischen Republik)
Bezirksvertretung Pilgram (Obmann)
Mitglied der tschechoslowak. revolutionären Nationalversammlung, 1921-1939 des Senats (1924-1926 Präsident, 1926-1939 Vizepräsident)
Sonstiges: Bruder von Josef Donát (1858-1937), Elektroindustrieller (Bartelmus, Donát & Co. Brünn)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1911-1918
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 74, Landgemeinden Pilgram, Kamenitz a.d. Linde, Patzau
Klubmitgliedschaft: Klub poslanců české strany agrární (Klub der böhmischen Agrarier) im Jednotný klub český (Einheitlicher böhmischer Klub; 18.6.1913 Neugründung), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband)
Lit.: Biografický slovník českých zemí; Freund 1911; Luft; Tváře našich parlamentů