Dostál, Karel Dr. iur.
Biografie
geb. 15.05.1834 Prag, Böhmen
gest. 26.04.1918 Wien
röm.-kath.
Vater: Jan D., Gutsbesitzer
verh. 1875 Elisabeth (Elise) Bergmann, keine K
Gymnasium in Leitmeritz/Litoměřice (Böhmen) und Prag, Matura am Kleinseitner Gymnasium; 1852-1856 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1859 Dr. iur. Prag
1857 Advokaturskonzipient in Prag, 1860 in Wien; 1868 Advokat in Wien; 1896 in Ruhe
1865 Gründungsmitglied der Slovanská Beseda in Wien; 1871-1893 Obmann des slavischen Turnvereins "Sokol videňský" in Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1882-1897
VI. Legislaturperiode 05.12.1882-23.04.1885 (Nachwahl nach Rücktritt von Emanuel Kletečka)
Böhmen, Städte 26 Tabor, Patzau, Kamenic, Pilgram, Deutschbrod, Polna, Humpolec, Přibislau
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Städte 26 Tabor etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Städte 26 Tabor etc.
Klubmitgliedschaft: 1882 Český club (Böhmischer Klub); 1891 fraktionslos [Národní strana - Alttscheche]
Lit.: Hahn 1885; Kürschner; Navrátil, Almanach právníků; Vídeňský denník (Wien) v. 19.5.1918; Sterbematriken Wien-Schottenpfarre; Katalog der Hörer der Rechte, UA Prag