Dulęba, Władysław Ritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 01.08.1851 (lt. Taufeintrag; 24.09.1851 Eigenangabe) Krakau, Galizien
gest. 16.06.1930 Kosów, Galizien
röm.-kath.
Vater: Henryk D., Gutsbesitzer
verh. 1889 Karolina Kiselka (Kiselkówna; † 1942 in Kirgistan), 3 Töchter (1 † 1943 in Kirgistan), 1 Sohn († 1941 in sowjet. Haft)
1863-1870 Gymnasium St. Anna in Krakau; Studium Rechtswissenschaft 1870-1871 Universität Krakau und 1871-1874 Universität Wien; 1876 Dr. iur. Krakau
bis 1877 im Gerichtsdienst in Galizien, 1875 Auskultant am Kreisgericht Rzeszów; Advokaturskonzipient, seit 1879 in Lemberg; 1882-1909 Advokat in Lemberg (Galizien); 3.3.1909-9.1.1911 Minister ohne Portefeuille (Galizien)
1909-1913 galizischer Landtag; 1890-1911 Gemeinderat von Lemberg
Sonstiges: Schwiegersohn von Karol Kiselka (1830-1893), Brauerei- und Gutsbesitzer und 1889-1893 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Lemberg
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1900, 1902-1911
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Galizien, Städte 1 Lemberg
X. Legislaturperiode 16.05.1902-30.01.1907 (Nachwahl nach Rücktritt von Ludwik Ćwikliński)
Galizien, Städte 8 Tarnopol, Brzeżany
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 29, Städte Brzeżany, Baranówka, Demnia, Hucisko, Kuropatniki, Podwysokie, Rohaczyn Miasto, Wulka, Rohatyn, Podkamień (Gerichtsbezirk Rohatyn), Chodorów, Brzozdowce
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 29.10.1902-1908 Obmann-Stellvertreter) [polnischer Demokrat]
Mitglied des Herrenhauses 19.05.1917 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PAW; PSB; Freund 1907; Binder; Rudziński, Władysław Dulęba