Dürckheim-Montmartin, Friedrich Graf
Biografie
geb. 25.02.1823 Thürnhofen (heute Stadt Feuchtwangen), Bayern
gest. 29.01.1888 Hagenberg (heute Hagenberg im Mühlkreis), Bezirk Freistadt, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Alfred Graf D.-M. († 1879), Gutsbesitzer, bayer. Obersthofmeister
verh. 1862 Maria Gräfin Althann, 3 Töchter, 2 Söhne
Jesuitengymnasium in Freiburg/Fribourg (Schweiz)
1843 Eintritt in die Armee als Kadett, 1845 Unter-, 1848 Oberleutnant, 1853 Rittmeister, 1861 Major; 1864 zeitlich, 1865 definitiv in Ruhe; seit 1862 Besitzer des Guts Hagenberg
1867-1871 oberösterr. Landtag; 1886-1888 Präsident des oberösterr. Landeskulturrats
Sonstiges: Vater von Georg Friedrich Graf Dürckheim-Montmartin
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1870, 1880-1885
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Oberösterreich, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 30.11.1880-23.04.1885 (Nachwahl nach Ungültigerklärung der Wahl in Oberösterreich, Großgrundbesitz)
Oberösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); 1880 Klub des rechten Zentrums [1867 verfassungstreuer Großgrundbesitz; 1880 konservativer Großgrundbesitz]
Lit.: OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Kern; Sterbematriken Hagenberg, ÖOLA Linz