Edlmann, Ernst Ritter von (1872) Dr. iur.
Biografie
geb. 17.06.1831 (19.06.1831 lt. Taufeintrag) Klagenfurt, Kärnten
gest. 24.11.1916 Klagenfurt, Kärnten
röm.-kath.
Vater: Friedrich Ritter v. (1872) E. († 1880), Advokat und Gutsbesitzer
verh. (I.) 1855 Friederike v. Reyer (seine Cousine, † 1858), 1 Tochter († 1875), 1 Sohn; (II.) 1881 Marie Rauscher (seine Cousine, † 1896)
Studium Rechtswissenschaft Universitäten Wien (1849-1852), Innsbruck (Tirol) und Graz (Steiermark); 1853 Dr. iur.
Besitzer (durch die I. Ehe, Erben nach der Gattin waren die beiden Kinder, seit etwa 1880 auch Bewirtschaftung durch den Sohn) des Guts Pichlern/Gorice-Marienhof (Gemeinde Hörtendorf/Trnja Ves, heute Stadt Klagenfurt); auch Bewirtschaftung und Mit-, seit 1880 Alleinbesitzer des Guts Saager/Zagorje (Gemeinde Mieger/Medgorje, heute Gemeinde Ebenthal, Bezirk Klagenfurt)
1867 Vize-, 1871-1899 Präsident der Landwirtschaftsgesellschaft für Kärnten
1867-1881 Kärntner Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1871, 1877-1880
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Kärnten, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 09.10.1877-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Karl Stockert)
Kärnten, Landgemeinden 1 Klagenfurt, Feldkirchen, Völkermarkt, Kappel, Bleiburg, Eberndorf
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-10.11.1880 (Rücktritt)
Kärnten, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Liberalen; 14.1.1880 fraktionslos
Lit.: ÖBL; Hahn 1879; Kreuzer, Kärntner; Taufmatriken Klagenfurt-St.Egid, DA Klagenfurt