Erb, Leopold
Biografie
geb. 01.04.1861 Steyrdorf, Stadt Steyr, Oberösterreich
gest. 22.11.1946 Steyr, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: August E. († 1902), Kammmacher
verh. 1891 Josefa Gröbner
1866-1870 Volksschule und 1870-1877 Oberrealschule in Steyr; 1877-1882 Studium Technische Hochschule Wien, 1881-1882 auch Philosophie Universität Wien; 1882 Lehramtsprüfung für Chemie und Naturgeschichte für Oberrealschulen
1882 Assistent für Chemie und Naturgeschichte an der Staats-Oberrealschule in Steyr, 1884 an der Staatsgewerbeschule in Reichenberg/Liberec (Böhmen), 1887 wieder in Steyr; 1891 wirklicher Lehrer an der Staats-Oberrealschule in Olmütz (Mähren); 1892 Professor an der Staats-Oberrealschule in Steyr, seit 1896 beurlaubt; 1920 in Ruhe
1896-1918 oberösterr. Landtag; 1895-1898, 1909-1918 Gemeinderat von Steyr
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1896-1900, 1902-1918
VIII. Legislaturperiode 15.02.1896-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von August Edlbacher)
Oberösterreich, Städte 3 Steyr, Sierning, Sierninghofen, Neuzeug, Kremsmünster, Hall, Neuhofen, Kirchdorf, Michldorf, Windischgarsten, Grünburg, Steinbach, Weyer
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Oberösterreich, Städte 3 Steyr etc.
X. Legislaturperiode 16.10.1902-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Johann Redl)
Oberösterreich, Städte 3 Steyr etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Oberösterreich 4, Städte Steyr, Weyr Markt, Kremsmünster Markt, Windischgarsten, Kirchdorf, Enns, Grein, Perg, Micheldorf, Bad Hall, die Ortschaften Sierning, Sierninghofen und Neuzeug der Ortsgemeinde Sierning, Trattenbach und Wendbach der Ortsgemeinde Ternberg, Neuschönau der Ortsgemeinde St. Ulrich, Spital am Pyhrn der Ortsgemeinde Spital am Pyhrn, Grünburg der Ortsgemeinde Grünburg, Steinbach a.d. Steyr der Ortsgemeinde Steinbach, Mauthausen der Ortsgemeinde Mauthausen
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Oberösterreich 4, Städte Steyr etc.
Klubmitgliedschaft: 1896 fraktionslos; 1897 Verband der Deutschen Volkspartei (Hospitant, Oktober 1898 Mitglied); 1902 Verband der Deutschen Volkspartei; 1907 Deutschnationaler Verband; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten; 26.2.1910 Deutscher Nationalverband; 1.10.1912 Jungdeutsche Vereinigung im Deutschen Nationalverband, seit 13.3.1914 (Umbenennung) Deutschvölkische Vereinigung im Deutschen Nationalverband; 13.9.1916 Deutsche Arbeitsgemeinschaft bis 12.10.1917 (Auflösung) im Deutschen Nationalverband; 18.10.1917 Deutschnationale Partei, seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien [deutsch-österreichische Gewerbepartei; 1898 deutsche Volkspartei]
Lit.: PAW; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich 1918-1938; Freund 1907; Freund 1911