Exner, Wilhelm Franz
Biografie
geb. 09.04.1840 Gänserndorf, Niederösterreich
gest. 25.05.1931 Sanatorium der Wiener Kaufmannschaft, Wien
röm.-kath.
Vater: Franz E., Eisenbahn-Stationsvorstand
verh. (I.) 1864 Emma Lauda († 1867), 1 S; (II.) 1868 Maria Klara (Marie) Csánk († 1929), 1 Tochter, 1 Sohn († jung), 2 Adoptiv-S
bis 1857 Oberrealschule in Wien-Landstraße; 1857-1862 Polytechnikum Wien; 1859 Lehramtsprüfung für Maschinenlehre und darstellende Geometrie; Studienreise nach Frankreich und England mit einem Stipendium des Niederösterr. Gewerbevereins
1860 Supplent an der Oberrealschule Wien-Landstraße; 1862 Lehrer an der Realschule in Elbogen/Loket (Böhmen), 1865 an der Oberrealschule in Krems (Niederösterr.); 1868 Supplent, 1869 o. Professor für Ingenieurwesen und mechanische Technologie an der Forstakademie in Mariabrunn (Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau, heute Stadt Wien), 1875-1900 bei Eingliederung der Forstakademie o. Professor für allgemeine mechanische Technologie und forstliches Bau- und Maschineningenieurwesen Hochschule für Bodenkultur Wien (1881-1882, 1893-1894, 1896-1897 Rektor); 1879-1904 Direktor des Technologischen Gewerbemuseums in Wien, 1898 Sektionschef; 1904-1910 Direktor des Gewerbeförderungsdienstes bzw. -amts des Handelsministeriums; 1910 Präsident des Technischen Versuchsamts in Wien; 1920 Obmann des österr. Normungsausschusses; seit der Gründung 1890 Vize-, 1894-1931 Präsident der Internationalen Unfallversicherungs-AG, seit 1921 Internationale Unfall- und Schadensversicherungs-Gesellschaft in Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1882-1897
VI. Legislaturperiode 05.05.1882-23.04.1885 (Nachwahl nach Tod von Alexander Friedmann)
Niederösterreich, Landgemeinden 9 Hernals, Ottakring, Währing, Klosterneuburg
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Landgemeinden 9 Hernals etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich Städte 1 Wien Innere Stadt (I. Bezirk)
Klubmitgliedschaft: 1882 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke
Mitglied des Herrenhauses 16.08.1905 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei (10.3.1909 Exekutivkomitee)
Memoiren: Erlebnisse (Wien 1929)
Lit.: ÖBL; NDB; DBA; Wien-Lexikon; Killian