Falkenhayn, Franz Graf
Biografie
geb. 17.11.1827 Wien
gest. 07.09.1898 Ottenschlag, Bezirk Pöggstall (heute Bezirk Zwettl), Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Eugen Graf F. († 1853), General
verh. (I.) 1854 Eleonore Prinzessin Oettingen († 1856), 1 Sohn; (II.) 1861 Anna Prinzessin Oettingen (Schwester von I.), 1 Tochter
Privaterziehung; seit 1842 Philosophische Jahrgänge und Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
März 1848 Eintritt in die Armee als Kadett, Juni 1848 Unter-, 1849 Oberleutnant, 1852 Rittmeister, 1858 Major, 1860 außer Dienst, 1866 Oberstleutnant ad hon.; seit 1859 Besitzer des Fideikommisses Ottenschlag etc. (Niederösterr.); 1897-1898 Präsident der Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaft "Anker" in Wien
1884 Vize-, 1885-1898 Präsident der Österr. Gesellschaft vom Roten Kreuz; 1883 Mitglied des Gründungsausschusses des Katholisch-Patriotischen Volks- und Pressvereins für Niederösterreich
1865-1871 niederösterr. Landtag
Sonstiges: Verleihung der erblichen Reichsratswürde; Bruder von Julius Graf Falkenhayn; Schwager von Ferdinand Graf Hompesch
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867
II. Legislaturperiode 20.05.1867-25.11.1867 (Ernennung zum erblichen Herrenhausmitglied)
Niederösterreich, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: [konservativer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 25.11.1867 (erblich)
Gruppe der Rechten (Februar 1880 Obmann)
parlamentarische Funktionen
2.12.1893-22.1.1897 Zweiter Vizepräsident
Lit.: Hahn 1867; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; KA, Conduitelisten K. 634 (UR 1), Verzeichnis der Stabsoffiziere 1815-1900