Fanderlík, Josef Dr. iur.
Biografie
geb. 04.03.1839 Olmütz, Mähren
gest. 08.05.1895 Ungarisch Hradisch/Uherské Hradiště, Mähren
röm.-kath.
Vater: Josef F. († 1857), Herrschaftsbeamter, 1849 Bezirkskommissär
verh. 1869 Božena Helceletová, 2 Söhne, 1 Tochter
Volksschule in Peterswald/Petřvald/Pietwałd (Bezirk Freistadt/Fryštát/Frysztat, Schlesien); Gymnasium in Olmütz und Brünn (Mähren); 1856-1860 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1864 Dr. iur. Wien
1860 Advokaturskonzipient in Brünn; 1868 Advokat in Großmeseritsch/Velké Meziříčí, 1869 in Prossnitz/Prostějov, 1873 in Olmütz, 1879 in Ungarisch Hradisch (Mähren)
1868 Gründungsobmann des tschechischen Turnvereins "Sokol" in Brünn
1871-1872, 1873-1895 mährischer Landtag (1884-1895 Landesausschuss)
Sonstiges: Schwiegersohn von Jan, Schwager von Ctibor Helcelet
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1874-1895
V. Legislaturperiode 21.01.1874-22.05.1879 (Angelobung nach viermonatigem Urlaub wegen Landtagswahl und Landtagssession in Mähren)
Mähren, Städte 4 Neustadtl, Bystřitz, Saar, Groß-Bitesch, Tischnowitz, Teltsch, Jarmeritz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Städte 4 Neustadtl etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Mähren, Städte 4 Neustadtl etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-08.05.1895 (Tod)
Mähren, Städte 4 Neustadtl etc.
Klubmitgliedschaft: 1874 Klub der mährisch-schlesischen Föderalisten im Klub des rechten Zentrums; 1879 Český club (Böhmischer Klub); 1891 Moravský klub (Mährischer Klub; Obmann-Stellvertreter) [Národní strana na Moravě – Alttscheche]
Lit.: ÖBL; BLBL; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; Kürschner; Heller I; Encyklopedie Brna; Navrátil, Almanach právníků; Malíř, Biografický slovník