Fiedler, František Dr. iur.
Biografie
geb. 13.12.1858 Dwur/Dvory, Bezirk Prachatitz/Prachatice, Böhmen
gest. 28.01.1925 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Jan F. († 1897), Landwirt
verh. 1896 Miloslava Effmertová, 1 Tochter
1870-1874 Realgymnasium in Prachatitz, 1874-1878 deutsches Staatsgymnasium in Budweis (Böhmen); 1878-1882 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag; 1883 Dr. iur sub auspiciis imperatoris tschechische Universität Prag
1883 Konzipist, 1885 Sekretär, 1897-1899 Rat des böhmischen Landesausschusses in Prag; 1883-1891 auch Professor für Nationalökonomie an der tschechischen Handelsakademie in Prag; 1891 Privatdozent für Landwirtschaftsrecht, 1898 o. Professor für Rechts- und Staatswissenschaften tschechische Technische Hochschule Prag; 1905 o. Professor für Staats- und Verwaltungsrecht tschechische Universität Prag; 9.11.1907-15.11.1908 Handelsminister; nach 1918 Vorsitzender des Finanzausschusses im tschechoslowak. Handelsministerium
1898 korresp., 1903 ao., 1909 o. Mitglied, 1906 Mitgründer des Nationalökonomischen Instituts, 1923-1925 Klassen-Präsident der tschechischen Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst in Prag; 1900 kurz Präsident der Česká společnost národohospodářská (tschechische volkswirtschaftliche Gesellschaft)
1901-1913 böhmischer Landtag; 1899-1907 Ausschuss der tschechischen Sektion des böhmischen Landeskulturrats
Sonstiges: Schwiegersohn von Antonín Jan Effmert (1832-1899), Kaufmann und 1883 provisorischer Präsident, 1885 Vize-, 1887-1899 Präsident der Handels- und Gewerbekammer in Budweis, 1885-1899 Mitglied des böhmischen Landtags
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1918
X. Legislaturperiode 29.10.1901-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Josef Kaizl)
Böhmen, Städte 4 Karolinenthal, Smíchov
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 16, Stadt Karolinenthal
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 16, Stadt Karolinenthal
Klubmitgliedschaft: Klub český (Böhmischer Klub), seit 25.11.1910 (Konstituierung) und bis 18.6.1913 (Nichtbeitritt bei Neugründung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub; bis Ende 1912 Obmann), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband); 26.9.1917 Státoprávní klub (Staatsrechtlicher Klub) im Český svaz [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; BLBL; CSBA; Freund 1907; Freund 1911; Navrátil, Almanach právníků; Luft