Fischer, Alois Dr. iur.
Biografie
geb. 28.01.1796 Angedair (seit 1900 Gemeinde Landeck), Bezirk Landeck, Tirol
gest. 08.04.1883 Innsbruck, Tirol
röm.-kath.
Vater: Josef F. († 1807), Salz-Faktor und Pfleger; Stiefvater seit 1811 Josef v. Carl zu Hohenbalken († 1820), Advokat
verh. 1832 Theresia v. Frohn († 1859), 1 Adoptivtochter
Volksschule in Angedair; 1811 kurz am Seminar in Chur (Kanton Graubünden, Schweiz); 1812-1814 Gymnasium in Innsbruck; 1814-1815 wieder im Seminar in Chur; 1816-1818 Philosophische Jahrgänge Universitäten Innsbruck, Wien und Graz (Steiermark); 1818-1820 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien (1820-1822 Studienverbot wegen gerichtlicher Verfolgung), 1822-1823 Universität Innsbruck; 1824 Dr. iur. Padua
1808 Arbeit in einer Handlung in Imst (Tirol), dann bis 1812 Kanzleischreiber zunächst am Landgericht, dann bei einem Advokaten in Landeck; 1823 Rechtspraktikant, 1824 Advokaturskonzipient in Innsbruck; nach kurzem Aufenthalt in St. Gallen (Schweiz) 1828 Advokat in Salzburg; August 1848 Ministerialrat im Innenministerium; Dezember 1848 Leiter der Statthalterei, 1849 Statthalter in Linz (Oberösterr.); 1851 Sektionschef im Innenministerium; 1853 in Ruhe und bis 1857 Kanzleidirektor der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsgesellschaft in Wien; 1859 Übersiedlung nach Innsbruck
1861-1862 Tiroler Landtag
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-14.12.1848 (Rücktritt wegen Ernennung zum Leiter der Statthalterei in Linz)
Salzburg, Salzburger Flachland
parlamentarische Funktionen
1.8.-14.12.1848 Verfassungsausschuss
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1862
I. Legislaturperiode 29.04.1861-05.12.1862 (?, Meldung über Rücktritt als Landtagsabgeordneter aus Gesundheitsgründen)
Tirol, Landgemeinden Innsbruck, Mieders, Steinach, Telfs, Imst, Silz, Reutte, Landeck, Ried, Nauders, Hall, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Fügen, Zell, Kitzbühel, Hopfgarten, Brixen, Sterzing
Memoiren: Aus meinem Amtsleben (Augsburg 1860; 2. Aufl. Innsbruck 1860)
Lit.: ÖBL; Helfert, Fischer; Dvorak