Forcher-Ainbach, Konrad von (1877 Adelsanerkennung)
Biografie
geb. 24.11.1839 Ainbach, Gemeinde Knittelfeld, Bezirk Judenburg (heute Bezirk Murtal), Steiermark
gest. 06.01.1901 St. Peter ob Judenburg, Bezirk Judenburg (heute Bezirk Murtal), Steiermark
röm.-kath.
Vater: Nikolaus F. († 1861), Gewerke
verh. 1880 Karoline Ebner, keine Kinder
1848-1851 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterr.); Technische Hochschule Graz (Steiermark) ohne Abschluss
seit 1861 Mitbesitzer der Ainbacher Gewerkschaft mit Sensen- und Hammerwerken, 1890 Verkauf; Besitzer des Guts Thalheim (Gemeinde Pöls, Bezirk Judenburg, heute Bezirk Murtal)
1879-1901 steiermärkischer Landtag
Sonstiges: Sohn von Nikolaus Forcher
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1892-1900
VIII. Legislaturperiode 23.5.1892-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt von Heinrich Reicher)
Steiermark, Städte 4 Judenburg, Weißkirchen, Oberzeiring, Knittelfeld, Obdach, Neumarkt, Unzmarkt, St. Lambrecht, Murau, Oberwölz, St. Peter, Liezen, Admont, St. Gallen, Gröbming, Schladming, Irdning, Rottenmann, Aussee
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, Städte 4 Judenburg etc.
Klubmitgliedschaft: 1892 Klub der Deutschen Nationalpartei; 1897 Verband der Deutschen Volkspartei [deutsche Volkspartei]