Foregger, Richard von F. zum Greiffenthurn (1904) Dr. iur.
Biografie
geb. 11.10.1842 Cilli/Celje, Steiermark
gest. 21.07.1916 Sanatorium Loew, Wien
röm.-kath.; vor 1870 evang. A.B.
Vater: Matthias F. († 1857), Advokat
verh. 1870 Elise v. Etlinger, 1 Tochter, 2 Söhne
1852-1860 Gymnasium in Cilli; Studium Rechtswissenschaft 1860-1861 Universität München, 1861-1864 Universität Graz (Steiermark) und 1864-1865 Universität Wien; 1865 Dr. iur.
1866 Advokaturskonzipient, 1872 Advokat in Wien; seit 1910 Herausgeber der Zeitung "Deutsche Wacht" in Cilli; Verwaltungsrat mehrerer Elektrizitätsunternehmen
1887-1910 Obmann des Vereins der deutschen Steirer in Wien; 1889 Aufsichtsrat des deutschen Schutzvereins "Südmark" in Graz
Sonstiges: Vater von Richard Foregger (1872-1960), Chemiker, 1914 Gründer der Foregger Company in New York (Erzeugung von medizinischen Geräten, v.a. im Bereich der Anästhesiologie)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1887, 1887-1897
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Städte 8 Cilli, Sachsenfeld, Weitenstein, Hoheneck, Tüffer, Prassberg, Oberburg, Laufen, Franz, Rohitsch, St. Marein, Rann, Lichtenwald, Gonobitz, Schönstein
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Steiermark, Städte 8 Cilli etc.
VII. Legislaturperiode (I.) 22.09.1885-18.2.1887 (Rücktritt wegen der Spaltung des Deutschen Klubs über die Haltung zum Antisemitismus, wobei er diese Frage nicht als vordringlich betrachtete und deshalb gegen die Verurteilung gestimmt hatte)
Steiermark, Städte 8 Cilli etc.
VII. Legislaturperiode (II.) 26.04.1887-23.01.1891 (wieder gewählt)
Steiermark, Städte 8 Cilli etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Steiermark, Städte 8 Cilli etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutscher Klub; 15.2.1887 fraktionslos; 22.5.1887 Deutsch-nationale Vereinigung; 1891 fraktionslos
Lit.: DBA; Hahn 1873; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; Kürschner; Bruckmüller/Cvirn, Untersteirische Eliten; Taufmatriken Celje, DA Maribor