Forster, Emanuel Ritter von (1873) Dr. iur.
Biografie
geb. 04.05.1830 Neumark/Všeruby, Bezirk Taus/Domažlice, Böhmen
gest. 24.06.1908 Schloss Kojschitz/Kojšice, Gemeinde Köhlendorf/Jiřičná (heute Gemeinde Petrovice u Sušice), Bezirk Schüttenhofen/Sušice, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Georg F. († 1869), Kaufmann
verh. 1858 Aloisia (Louise) Bachheibl († 1865), 2 Söhne (1 † 1880), 2 Töchter (1 † jung)
Gymnasium und Philosophische Lehranstalt in Pilsen (Böhmen); 1847-1852 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Prag (Böhmen) und 1849-1850 Wien; 1856 Dr. iur. Prag
Advokaturskonzipient, 1865 Notar in Prag; 1898 in Ruhe; seit 1873 Besitzer der Güter Köhlendorf und Kojschitz
1865-1883 böhmischer Landtag
1881-1887 Präsident der Notariatskammer Prag
Sonstiges: Vater von Zdenko Frh. v. Forster; Onkel von Gustav Schreiner
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1872-1885
IV. Legislaturperiode 10.05.1872-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 11.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des Zentrums; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: BLBL; Hahn 1873; Hahn 1879; Lišková; Hauptmatrikel, UA Wien; Katalog der Hörer der Rechte, UA Prag