Fořt, Josef Dr. iur.
Biografie
geb. 25.12.1850 Kell/Kly, Bezirk Melnik/Mělník, Böhmen
gest. 11.05.1929 im Zug zwischen Karlsruhe und Kehl, Baden (heute Baden-Württemberg)
röm.-kath.
Vater: Václav F. († 1863), Landwirt und Tischler
verh. 1879 Růžena Čermáková, 4 Töchter (1 † jung), 2 Söhne (1 gefallen 1917, 1 † 1920)
Volksschule in Kell; bis 1871 akademisches Gymnasium in Prag (Böhmen); 1879-1881 und 1884-1886 Studium Rechtswissenschaft (seit 1882 tschechische) Universität Prag; 1887 Dr. iur. Prag
nach 1874 Redakteur der Zeitschriften "Posel z Prahy" (Bote aus Prag) und "Heslo" (Losung); 1878-1883 volkswirtschaftlicher Redakteur der Zeitung "Národní listy" in Prag; 1884 Konzipist, 1891 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Prag; 1905 Sektionschef im Eisenbahnministerium; 2.6.1906-9.11.1907 Handelsminister
1896 Gründungsmitglied, 1921-1929 Präsident der Česká společnost národohospodářská (tschechische volkswirtschaftliche Gesellschaft)
1895-1905, 1908-1913 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1893-1896, 1897-1905, 1907-1911
VIII. Legislaturperiode 10.10.1893-10.03.1896 (Nachwahl nach Rücktritt von Alois Zucker; Rücktritt)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Prag
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Städte 8 Kolin, Poděbrad, Kauřim, Schwarz-Kosteletz, Eule, Beneschau, Nimburg, Böhmisch-Brod, Sadska
X. Legislaturperiode 31.01.1901-28.11.1905 (Rücktritt wegen Amtsantritts als Sektionschef)
Böhmen, Städte 8 Kolin etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 28, Städte Kolin, Elbeteinitz, Kauřim, Zasmuk, Brandeis a.d. Elbe, Altbunzlau, Elbekosteletz, Čelakowitz, Böhmisch Brod, Schwarzkosteletz, Řičan, Eule
auch gewählt in Böhmen 10, Stadt Königliche Weinberge I, dort Mandatsverzicht
Klubmitgliedschaft: 1893 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten), 7.-20.12.1899 Austritt und fraktionslos; 1907 Klub český (Böhmischer Klub), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Mitglied des Herrenhauses 19.05.1917 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; Freund 1907; Kolmer Herrenhaus; Navrátil, Almanach právníků; Luft